Daehan minguk manse tập 156

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật

Bạn đang xem: Daehan minguk manse tập 156

ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạo


*

300 : x - 20 : x = 70

=> (300-20):x =70

=> 280 : x= 70

=> x = 280 : 70 = 4

x-63.11 = 156.402

=> x-693 = 62712

=> x=62712+69363405

x : 100 = 15,6

=> x=15,6 . 100 = 1560


*

1. Tìm số tự nhiên và thoải mái x biết

280 : x , 700 : x ; 420: x cùng 40

Tìm số thoải mái và tự nhiên x biết:

280 phân chia hết mang lại x ; 700 phân tách hết đến x ; 420 chia hết mang lại x và 40

280 phân tách hết mang đến x ; 700 chia hết cho x ; 420 phân chia hết đến x với 40 x ∈ ƯC( 280 ; 700 ; 420 ) và 40 3 . 5 . 7

700 = 22 . 52 . 7

420 = 22 . 3 . 5 . 7

=> ƯCLN( 280 ; 700 ; 420 ) = 22 . 5 . 7 = 140

=> ƯC( 280 ; 700 ; 420 ) = Ư(140) = 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 7 ; 10 ; 14 ; 20 ; 28 ; 35 ; 70 ; 140

mà 40 x = 70


420: x+ 27. 11= 325

=> 420: x+ 297= 325

=> 420: x= 325- 297

=> 420: x= 28

=> x= 420: 28

=> x= 15

Vậy x= 15


(420:x+27cdot11=325)

(420:x+297=325)

(420:x=325-297)

(420:x=28)

(x=420:28)

(x=15)

Vậy (x=15)


Xem thêm: Tin Nhắn Này Đã Không Được Gửi. Nhấp Để Gửi Lại., Gửi Và Nhận Tin Nhắn Văn Bản Trong Messages

a) 156 - ( x + 61 ) = 82

x - 61 = 156 - 82

x - 61 = 74

x = 74 + 61

x = 135

b) 420 + 65 x 4 = ( x + 175 ) : 5 + 10

420 + 260 = ( x + 175 ) : 5 + 10

( x + 175 ) : 5 + 10 = 420 + 260

( x + 175 ) : 5 + 10 = 680

( x + 175 ) : 5 = 680 - 10

( x + 175 ) : 5 = 670

x + 175 = 670 x 5 

x + 175 = 3350

x = 3350 - 175

x = 3175


156-(x+61)=82 420+65x4=(x+175):5+10

x+61=156-82 420+260=(x+175):5+10

x+61=74 680=(x+175):5+10 

x=74-61 (x+175):5+10=680

x=13 (x+175):5=680-10

(x+175):5=670

x+175=670x5

x+175=3350

x=3350-175

x=3175

đúng nha

thks trước


156 - ( x + 61 ) = 82

x = 156 - 82 - 61

x = 74 - 61

x = 13

420 + 65 x 4 = (x + 175) : 5 + 10

420 + 260 = (x + 175) : 5 + 10

680 = (x + 175) : 5 + 10 

 (680 - 10)x 5= x + 175

670 x 5= x + 175

3350 = x + 175

x = 3350 - 175

x = 3175


Tìm x e N biết

a, x - 280 : 35 = 5.54

b, (x- 280): 35= 56:5

c, x: 15+ 42 = 13+25x8

d, (x- 128 + 20): 192=0

f, x+ 5.2 -(32+16.3:16-15)= 0

Ai giải đúng và nhanh trong thời hạn tớ nói mang đến *


I. Nội qui gia nhập "Giúp tôi giải toán"

1. Ko đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình ko giải được hoặc các thắc mắc hay lên diễn đàn;

2. Không vấn đáp linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào những câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm luật 3 điều trên sẽ ảnh hưởng giáo viên của Online Math trừ không còn điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

tôi mong những bn ko có tác dụng như vậy


a). X- 1 / 3 + 3x - 5/ 2 + 2x / 9 + - 5x + 3 / 9 = 210/420

b. 1 + 1/4 + 1/28 + 1/70 + ...+ 1/x (x + 3)= 1 7/24( đó là hỗn số nhé )

c) ( 2/ 11×13 + 2/ 13×15 +....+ 2/ 19×21) - x + 221/231 = 4/3

Ai phát âm được mấy phép tính trên thì mình công nhận là fan thông minh nhé! luôn tiện thể góp mình luôn, sắp nên nộp rùi !!!!?

 


ta có:

(1+frac14+frac128+frac170+...+frac1xleft(x+3 ight))=1(frac724)(=frac3124)

(1+frac11.4+frac14.7+...+frac1xleft(x+3 ight)=frac3124)

(3+frac31.4+frac34.7+...+frac3xleft(x+3 ight)=frac313)

(3+1-frac14+frac14-frac17+...+frac1x-frac1x+3=frac313)

(3+1-frac1x+3=frac313)

(4-frac1x+3=frac313)

(frac1x+3=4-frac313=frac-193)

=>ko tìm được x


Bài 2 : Tính nhanh

 a ) ( 8 , 7 x 29 + 8, 7 x 35 ) : 64

b ) 372 x 9 + 372

c ) 37 x 24 + 37 x 76 + 63 x 79 + 63 x 21

d ) 42 x 53 + 47 x 156 - 47 x 114

giúp mk nha . Làm cho ơn nhanh lên nhé

Thannks


Bài 2 : Tính nhanh

 a ) ( 8 , 7 x 29 + 8, 7 x 35 ) : 64

= < 8.7 x ( 29 + 35 ) > : 64

= < 8.7 x 64 > : 64

= 8.7

b ) 372 x 9 + 372

= 372 x ( 9 + 1 )

= 372 x 10

= 3720

c ) 37 x 24 + 37 x 76 + 63 x 79 + 63 x 21

= 37 x ( 24 + 76 ) + 63 x ( 79 + 21 )

= 37 x 100 + 63 x 100

= 100 x ( 37 + 63 )

= 100 x 100

= 10000

d ) 42 x 53 + 47 x 156 - 47 x 114

= 42 x 53 + 47 x ( 156 - 114 )

= 42 x 53 + 47 x 42

= 42 x ( 53 + 47 )

= 42 x 100

= 4200

hok giỏi nha 


a) (8,7 x 29 + 8,7 x 35) : 64

= <8,7 x (29 + 35)> : 64

= (8,7 x 64) : 64

= 8,7 x (64 : 64)

= 8,7 x 1 = 8,7

b) 372 x 9 + 372 = 372 x (9 + 1)

= 372 x 10 = 3720

c) 37 x 24 + 37 x 76 + 63 x 79 + 63 x 21

= 37 x (24 + 76) + 63 x (79 + 21)

= 37 x 100 + 63 x 100

= (37 + 63) x 100

= 100 x 100 = 10000

d) 42 x 53 + 47 x 156 - 47 x 114

= 42 x 53 + 47 x (156 - 114)

= 42 x 53 + 47 x 42

= 42 x (53 + 47)

= 42 x 100

= 4200


 a ) ( 8 , 7 x 29 + 8, 7 x 35 ) : 64

= < 8,7 x ( 29 + 35 ) > : 64

= 8,7 x 64 : 64

= 8,7

b ) 372 x 9 + 372

= 372 x ( 9 + 1 )

= 372 x 10

= 3720

c ) 37 x 24 + 37 x 76 + 63 x 79 + 63 x 21

= < 37 x ( 24 + 76 ) > + < 63 x ( 79 + 21 ) > 

= < 37 . 100 > + < 63 x 100 > 

= 3700 + 6300

= 10000

d ) 42 x 53 + 47 x 156 - 47 x 114= 42 x 53 + 47 x ( 156 - 114 )= 42 x 53 + 47 x 42 = 42 x ( 53 + 47 )= 42 x 100= 4200